ODINIST FELLOWSHIP

Rhif yr elusen: 298688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim of the Odinist Fellowship shall be to practise, promote and propagate Odinism. By Odinism is meant the original, indigenous form of heathen, polytheistic religion and spiritual beliefs, practised by the ancestors of the English and related northern European peoples, as embodied in the Eddas and as they have found expression in the wisdom and in the historical experience of those peoples.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £12,548
Cyfanswm gwariant: £2,032

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gerner
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Jersey
  • Ynys Manaw
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE ODINIC RITE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RALPH MICHAEL HARRISON BA Cadeirydd
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL JOHN TOMLIN Ymddiriedolwr 23 June 2024
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ELLIE HILL Ymddiriedolwr 20 June 2020
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MATTHEW IAN BOYD Ymddiriedolwr 20 June 2020
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID HOWARD RIGDEN Ymddiriedolwr 25 June 2012
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT DAVID ARTHUR GRIMES Ymddiriedolwr 25 June 2012
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
IAN STEWART BRIGGS Ymddiriedolwr
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
IAN ERIC HOLT BA Ymddiriedolwr
NEWARK ODINIST TEMPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.62k £7.43k £8.74k £11.50k £12.55k
Cyfanswm gwariant £5.54k £2.55k £3.55k £4.40k £2.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 23 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 06 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 28 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 26 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
B.M. EDDA
LONDON
WC1N 3XX
Ffôn:
01636 708096