Hanes ariannol FOREST PARK COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 298690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.36k | £40.74k | £33.57k | £31.98k | £36.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.76k | £53.16k | £22.83k | £24.39k | £25.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.06k | £5.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.