Hanes ariannol THE ESSEX JAMME MASJID TRUST

Rhif yr elusen: 298705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £242.51k £153.94k £281.18k £271.72k £353.23k
Cyfanswm gwariant £164.81k £123.33k £277.15k £259.98k £341.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £39.31k £36.46k N/A N/A N/A