Hanes ariannol CENTRE FOR SUSTAINABLE ENERGY
Rhif yr elusen: 298740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72m | £3.54m | £3.99m | £4.32m | £6.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56m | £3.32m | £3.79m | £4.73m | £5.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £769.61k | £920.93k | £670.77k | £788.27k | £1.85m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £256.60k | £383.69k | £917.49k | £803.94k | £878.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £46.77k | £4.40k | £17.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.72m | £3.54m | £3.95m | £4.31m | £5.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.56m | £3.32m | £3.79m | £4.73m | £5.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.09k | £16.70k | £10.30k | £20.57k | £36.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £63.15k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.