PHOENIX SPORTS ASSOCIATION FOR THE DISABLED)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sports for disabled people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 September 2011
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
- YEOSAD, (ALSO KNOWN AS YEOVIL SPORTS ASSOCIATION FOR THE DISABLED) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN EAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/09/2007 | 15/09/2008 | 15/09/2009 | 15/09/2010 | 15/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £426 | £381 | £382 | £500 | £220 | |
|
Cyfanswm gwariant | £56 | £20 | £133 | £15 | £150 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 288 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 288 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 654 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 654 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1019 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1019 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1384 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1384 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1749 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1749 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH MARCH 1988
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WHO ARE PHYSICALLY DISABLED BY THE PROVISION AND PROMOTION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR SPORT AND RECREATION FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
YEOVIL AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 LABURNUM DRIVE
SOMERTON
TA11 6LN
- Ffôn:
- 01458273166
- E-bost:
- francis.53@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window