Hanes ariannol PULHAM MARKET VILLAGE HALL (OTHERWISE PULHAM MARKET MEMORIAL HALL)

Rhif yr elusen: 298789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.77k £16.89k £32.76k £44.48k £12.64k
Cyfanswm gwariant £19.53k £14.84k £25.32k £47.38k £21.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £19.91k £17.67k N/A