Hanes ariannol THE SERPENTINE TRUST
Rhif yr elusen: 298809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.62m | £11.15m | £5.95m | £10.43m | £11.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.12m | £10.50m | £6.76m | £11.45m | £13.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £75.77k | £42.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.19m | £1.20m | £1.58m | £3.14m | £1.22m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.65m | £6.16m | £4.99m | £6.47m | £6.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.18m | £2.05m | £554.48k | £2.11m | £2.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.79m | £3.99m | £1.40m | £2.84m | £3.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £30.00k | £1.06m | £1.00m | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £10.17k | £4.04k | £31.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.22m | £7.95m | £4.83m | £8.46m | £10.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.90m | £2.56m | £1.93m | £2.99m | £3.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £50.85k | £32.75k | £38.95k | £66.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.