Hanes ariannol NAILSWORTH YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 298818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.36k | £78.25k | £85.38k | £67.20k | £72.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.01k | £133.97k | £61.17k | £61.77k | £73.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £46.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.07k | £4.25k | £41.11k | £650 | £4.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.