Hanes ariannol SUTTON MUSIC FESTIVAL

Rhif yr elusen: 298820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024 31/01/2025
Cyfanswm Incwm Gros £3.84k £11.91k £15.12k £16.52k £21.79k
Cyfanswm gwariant £3.51k £10.58k £15.00k £17.68k £18.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £5.94k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.32k £50 £5.94k