ymddiriedolwyr SANDFORD ORCAS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 298825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Penkivil Slade QC | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Richard John Pollard | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Cindy Brown | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
George Michael Lossius | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|||||
GRAHAM WINTER-GOODWIN | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
Queen Thorn Parish Council | Ymddiriedolwr | 25 July 1961 |
|
|
||||
ROBERT PATTERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ROWLIE MCBEATH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.