Ymddiriedolwyr ALRESFORD WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 298831

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Leighton | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Lesley Hughes | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Barbara Herbert | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Mary Barker | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Pat Katharine Seal | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Shirley Anne Luxon | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Christine May James | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Allyson Salmon | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
Hilda Louise Newbold | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.