Hanes ariannol THE SWINDON U3A

Rhif yr elusen: 298853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.55k £23.48k £119.89k £145.02k £82.14k
Cyfanswm gwariant £103.33k £33.10k £113.13k £108.85k £95.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A