THE WESTGATE SCHOOL PARENT STAFF ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
"to advance the education of the pupils of the school"
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Hampshire
Llywodraethu
- 29 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Francis Damant | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||
Caleb Lewington | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Anna Louise Devlin | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Julia Knock | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Aysha Day | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Jennifer Anne Harvie | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/08/2020 | 14/08/2021 | 14/08/2022 | 14/08/2023 | 14/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.50k | £65.89k | £41.41k | £44.05k | £43.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.95k | £29.13k | £67.64k | £48.19k | £63.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2021 | 12 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/10/1987 AS AMENDED ON 02/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O The Westgate School
Cheriton Road
Winchester
SO22 5AZ
- Ffôn:
- 01962854757
- E-bost:
- psa@westgate.hants.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window