PADDINGTON ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Paddington Arts is an arts and media centre for young people between the ages of 6 and 26.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £93,495 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 28 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN HAYLING | Cadeirydd | 14 January 2014 |
|
|
||||||
VALERIE CHANG | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|||||||
Sophie Morris-White | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||||
CHERYL DIANE JOSEPH | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||
Tracy Weekes | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||
Alan Geoffrey Lazarus | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||||
Hamza Taouzzale | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|||||||
ANSEL WONG CBE | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|||||||
LEANDRA BOX | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
||||||
ANGELA PIDDOCK | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|||||||
LIONEL MCCALMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ALISON STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ICILDA BUCKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ADELE BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.59k | £255.05k | £396.38k | £368.51k | £351.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.35k | £262.62k | £346.10k | £379.04k | £350.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.80k | £6.75k | £45.73k | £65.45k | £93.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Mawrth 2022 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25TH FEBRUARY 1988
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PROMOTION OF THE ARTS, WITH PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVE REFERENCE TO THE FIELDS OF VIDEO AND OR DRAMA. TO ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF TRAINING IN THE FIELDS OF MUSIC, DRAMA, DANCE, FILM AND VIDEO PRODUCTION, AND OTHER ARTS AND MEDIA SKILLS. TO PROVIDE RECREATIONAL FACILITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE BENEFICIARIES, PROVIDED THAT THOSE PERSONS HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE GLA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PADDINGTON ARTS
32 WOODFIELD ROAD
LONDON
W9 2BE
- Ffôn:
- 02072862722
- E-bost:
- info@paddingtonarts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window