Hanes ariannol SWALE CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 298925
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £627 | £0 | £0 | £5.00k | £4.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.77k | £7.34k | £7.62k | £5.45k | £5.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.