Dogfen lywodraethu HANDBELL RINGERS OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 298945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 1 OCTOBER 1977 AS AMENDED 6 FEBRUARY 1988, 30 SEPTEMBER 2006, 29 SEPTEMBER 2007 AND 17 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, PROVIDE AND ENCOURAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ART OF HANDBELL TUNE RINGING IN ALL ITS FORMS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.