ST PAUL'S COMMUNITY CENTRE - MARYLEBONE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the physical, mental and spiritual well-being of the whole community of North Marylebone.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1988: Cofrestrwyd
- 29 Gorffennaf 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- ST PAULS CENTRE (Enw blaenorol)
- ST PAUL'S COMMUNITY PROJECT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.97k | £85.06k | £66.75k | £69.11k | £23.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.67k | £80.21k | £52.10k | £69.67k | £38.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 23 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 03 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 03 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 SEPTEMBER 1985 AS AMENDED 7 APRIL 1987, 3 NOVEMBER 1993, 10 MAY 2010 AND 9 JUNE 2010.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROMOTE THE WELLBEING OF, AND IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR, THE INHABITANTS OF NORTH MARYLEBONE/PADDINGTON BY GIVING PASTORAL CARE, OPPORTUNITIES FOR SELF-DEVELOPMENT THROUGH LEARNING AND BY PROVIDING FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION. 3.2 THIS OBJECT IS TO BE CARRIED OUT WITHOUT DISCRIMINATION IN ACCORDANCE WITH THE EQUAL OPPORTUNITIES POLICY
Maes buddion
NORTH MARYLEBONE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window