Dogfen lywodraethu CBRE UK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 299026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 SEP 1987 AS AMENDED ON 24 MAR 1988 AS AMENDED ON 18 DEC 1998 AS AMENDED ON 30 OCT 2003 AS AMENDED ON 07 DEC 2005 AS AMENDED ON 01 DEC 2011 AS AMENDED ON 24 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH PURPOSE OR PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND IN SUCH SHARES AND PROPORTIONS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.