Hanes ariannol ONE TO ONE PROJECT

Rhif yr elusen: 299052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £131.67k £189.69k £191.59k £176.80k £216.37k
Cyfanswm gwariant £139.92k £131.08k £138.83k £157.16k £158.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £81.00k £83.67k £167.34k N/A