ymddiriedolwyr MAYFIELD HOME TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 299059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOROTHY ANN GREAVES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Hilary Daphne Lambert | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Lindsey Perkins | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
RICHARD MARK HOLLICK | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
KEITH RAYMOND STANNARD | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
CATHERINE MARGARET THOMPSON | Ymddiriedolwr | 03 September 2013 |
|
|||||
DEREK BARRIE ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY ALICE HERBERT BED HONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Jane Hey | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.