Hanes ariannol DEVIZES CHILDMINDING GROUP

Rhif yr elusen: 299132
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £4.08k £2.59k £1.65k £1.84k £2.37k
Cyfanswm gwariant £3.62k £2.58k £1.21k £1.71k £2.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A