Hanes ariannol SIMON LANGTON LODGE BENEVOLENT FUND NO 7586

Rhif yr elusen: 299189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.60k £3.48k £3.26k £4.48k £5.57k
Cyfanswm gwariant £1.47k £1.30k £1.01k £2.39k £3.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A