Hanes ariannol THE COG-WHEEL TRUST
Rhif yr elusen: 299228
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 30/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.50k | £170.25k | £211.33k | £202.43k | £173.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.16k | £202.41k | £181.88k | £184.66k | £159.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.