THE COG-WHEEL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cogwheel is a Cambridgeshire based counselling organisation, established by Christians, that provides readily accessible support for those experiencing difficulties in their personal lives. As of 1 December 2014, the operation of Cogwheel was transferred to The Cogwheel Trust CIO, reg no 1157141. Full details available from the Annual Report to 30 November 2014 and the Charity Commission site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 29 Medi 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157141 Cogwheel Counselling
- 09 Mehefin 1988: Cofrestrwyd
- 29 Medi 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- COGWHEEL (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 30/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.50k | £170.25k | £211.33k | £202.43k | £173.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.16k | £202.41k | £181.88k | £184.66k | £159.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2014 | 07 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2014 | 07 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 27 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 27 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 17 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 17 Hydref 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25TH APRIL 1988
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT TO THOSE EXPERIENCING MARITAL DIFFICULTIES, SINGLE PARENTS AND THEIR FAMILIES. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, CHURCHES AND OTHER ORGANISATIONS CONCERNING THE NATURE OF MARITAL PROBLEMS AND THE PROVISION OF AN EDUCATIONAL SERVCIE FOR MARRIAGE AND PREPARATION AND MARRIAGE MAINTENANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window