Hanes ariannol FRIENDS OF VICTORIA HOSPITAL WIMBORNE

Rhif yr elusen: 299230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £442.18k £292.92k £1.04m £1.45m £404.16k
Cyfanswm gwariant £146.24k £73.28k £102.96k £363.12k £1.77m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.24k £3.21k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £973.32k £1.38m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £53.81k £47.94k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £10.47k £10.37k N/A
Incwm - Arall N/A N/A £3.21k £16.23k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £961.95k £1.37m N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £101.86k £361.65k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £1.10k £1.47k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £6.82k £6.95k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A