FRIENDS OF VICTORIA HOSPITAL WIMBORNE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide support to patients and staff at the hospital and to raise funds for equipment, resources and staff training which are not available through NHS funding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dorset
Llywodraethu
- 10 Mai 1988: Cofrestrwyd
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE VICTORIA HOSPITAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Elizabeth Salter | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
Linda Hollingbery | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Jennifer Leeder | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Sue Saddler | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr Colin M Davidson | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Sharon E Powell | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Jeffery Hart | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Lee Charles Hardy OBE | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Dr David Munroe DICKSON | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID CHARLES POPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £442.18k | £292.92k | £1.04m | £1.45m | £404.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.24k | £73.28k | £102.96k | £363.12k | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.24k | £3.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £973.32k | £1.38m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £53.81k | £47.94k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £10.47k | £10.37k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.21k | £16.23k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £961.95k | £1.37m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £101.86k | £361.65k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.10k | £1.47k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.82k | £6.95k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 1950 AS AMENDED 20TH JUNE 1959 AND 27TH JUNE 1990 AND 24TH JUNE 1992
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK,CONVALESCENT,DISABLED,HANDICAPPED,INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends -Victoria Hospital Wimborne
Victoria Road
Wimborne
Dorset
BH21 1ER
- Ffôn:
- 01202856484
- E-bost:
- dhc.fvhw@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window