Hanes ariannol Bedford Hospital Charity and Friends

Rhif yr elusen: 299250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £241.69k £449.45k £247.63k £1.00m £1.20m
Cyfanswm gwariant £164.76k £378.31k £89.82k £1.26m £1.14m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £938.62k £1.08m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £4.91k £9.43k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £58.61k £110.53k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £1.56k £2.41k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £712.02k £206.82k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £1.25m £1.11m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £15.34k £25.93k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £51 £134
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £2.81k £4.01k