TANGMERE MILITARY AVIATION MUSEUM TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates a museum for the benefit of the general public and provides educational and research facilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 25 Mai 1988: Cofrestrwyd
- THE TANGMERE MILITARY AVIATION MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUDLEY PAUL HOOLEY | Cadeirydd | 26 April 2011 |
|
|
||||
Deborah Jennifer Mary Randall | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Francis Bertram Chandler de Beer | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Colin Smart | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Peter Simon Davis | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Paul Herbert | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Thomas David Michael Hatton | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Dr John Hugh Trevor | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Paul Frederick Constable | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £363.78k | £214.90k | £292.70k | £340.16k | £405.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £233.08k | £168.10k | £158.00k | £273.56k | £329.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Chwefror 2024 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Chwefror 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH DECEMBER 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30TH MARCH 1996, 31ST MARCH, 23 APRIL 2005 AND 26TH FEBRUARY 2008. as amended on 18 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE CONSTRUCTION AND PROVISION OF A MUSEUM FOR THE PUBLIC DISPLAY OF AIRCRAFT AND AERONAUTICAL EQUIPMENT AND OTHER ITEMS RELATED TO AVIATION AND AVIATION HISTORY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TANGMERE MILITARY
AVIATION MUSEUM TRUST
GAMECOCK TERRACE
TANGMERE
CHICHESTER
WEST SUS
- Ffôn:
- 01243790090
- E-bost:
- info@tangmere-museum.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window