Ymddiriedolwyr TANGMERE MILITARY AVIATION MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 299327

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUDLEY PAUL HOOLEY | Cadeirydd | 26 April 2011 |
|
|
||||
Deborah Jennifer Mary Randall | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Francis Bertram Chandler de Beer | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Colin Smart | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Peter Simon Davis | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Paul Herbert | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Thomas David Michael Hatton | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Dr John Hugh Trevor | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Paul Frederick Constable | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.