Hanes ariannol ADVICE UK
Rhif yr elusen: 299342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £2.35m | £3.59m | £3.27m | £3.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21m | £2.31m | £3.22m | £2.89m | £3.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £119.70k | £700.00k | £252.75k | £106.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.05k | £85.91k | £90.43k | £171.01k | £326.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £2.17m | £3.29m | £2.86m | £2.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.67k | £8.23k | £9.15k | £9.33k | £7.56k | |
|
Incwm - Arall | £46.33k | £86.25k | £204.68k | £235.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.19m | £2.28m | £3.21m | £2.88m | £3.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.53k | £29.31k | £17.16k | £9.36k | £9.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.37k | £22.19k | £23.91k | £28.74k | £38.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £730.10k | £204.98k | £148.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £163.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.