HEADWAY OXFORDSHIRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Headway Oxfordshire provides information and practical support to anyone affected by brain injury (including stroke) - the individual, family and carer. The Activity and Rehabilitation Centre (the ARC) provides socialisation, therapies and physio, programmed to the individual's needs. Community support is available throughout the county. Full details on website www.headwayoxford.org.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £172,703 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1156538 Oxford Head Injury Services
- 25 Mai 1988: Cofrestrwyd
- 29 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- HEADWAY OXFORD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.77k | £248.77k | £409.19k | £441.53k | £491.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £234.68k | £234.68k | £326.39k | £377.92k | £893.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £172.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 12 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 12 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 15 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 15 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 30 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 30 Medi 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 23 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 23 Hydref 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 APRIL 1988 AS AMENDED ON 11 JANUARY 2011.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE SERVICES AND FACILITIES CALCULATED TO REHABILITATE AND RELIEVE FROM THEIR DISABILITIES PERSONS WHO HAVE SUFFERED HEAD INJURIES AND WHO RESIDE IN THE AREA COVERED BY THE OXFORD REGIONAL HEALTH AUTHORITY. (B) TO PROVIDE SERVICES AND FACILITIES CALCULATED TO ASSIST THE FAMILIES OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
AREA COVERED BY THE OXFORDSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window