Hanes ariannol BRIDGE CARE LIMITED
Rhif yr elusen: 299400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.59m | £1.79m | £1.86m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.64m | £1.57m | £1.70m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £61.94k | £68.55k | £4.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.25k | £22.25k | £52.81k | £48.75k | £100.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.38m | £1.57m | £1.61m | £1.73m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £53.67k | £555 | £124.46k | £73.97k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.10k | £2.85k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.64m | £1.56m | £1.68m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £11.52k | £13.69k | £7.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £4.62k | £4.50k | £4.80k | £5.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.