Dogfen lywodraethu BRIDGE CARE LIMITED
Rhif yr elusen: 299400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/02/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/04/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/01/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/06/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE RELIEF OF ELDERLY DEPENDENT PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES BY ESTABLISHING A RESIDENTIAL HOME RUN AS A CHRISTIAN COMMUNITY AND OFFERING THE HIGHEST QUALITY OF CARE TO PERSONS ON TERMS ACCORDING TO THEIR MEANS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BATH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.