Hanes ariannol The Jungle Hut Preschool
Rhif yr elusen: 299402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.11k | £47.39k | £54.19k | £57.63k | £61.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.20k | £44.92k | £39.55k | £63.18k | £77.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.74k | N/A | £39.86k | £46.48k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £36.96k | £7.24k | N/A | £34.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.