Hanes ariannol KINGSTON BEREAVEMENT SERVICE
Rhif yr elusen: 299430
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.73k | £199.47k | £206.81k | £206.81k | £157.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.88k | £166.59k | £174.72k | £172.44k | £182.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £76.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | £61.45k | N/A | £17.00k | £81.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.