Dogfen lywodraethu KINGSTON BEREAVEMENT SERVICE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/04/1988 AS AMENDED ON 27/11/1995 AS AMENDED ON 03/06/1996 AS AMENDED ON 04/07/2002 AS AMENDED ON 13/02/2008 AS AMENDED ON 14/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE FOR THE BENEFIT OF THOSE PEOPLE LIVING, WORKING AND/OR STUDYING WITHIN THE ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES, OR REGISTERED WITH A KINGSTON GP PRACTICE. (1) TO RELIEVE THE MENTAL, SPIRITUAL AND PHYSICAL DISTRESS OF PERSONS SUFFERING FROM BEREAVEMENT; (2) TO EDUCATE AND PROMOTE AWARENESS WITHIN THE COMMUNITY OF THE NATURE OF GRIEVING AND BEREAVEMENT.
Maes buddion
ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.