Hanes ariannol THE HERTFORDSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 299438
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01m | £1.83m | £1.54m | £1.48m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £939.48k | £1.06m | £1.12m | £880.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £134.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.49m | £1.43m | £957.41k | £829.96k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £368.12k | £220.19k | £344.63k | £400.47k | £242.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £125.14k | £147.59k | £207.35k | £220.23k | £246.44k | |
|
Incwm - Arall | £26.00k | £31.81k | £30.07k | £30.19k | £31.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £702.65k | £924.68k | £938.57k | £716.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.12k | £88.73k | £46.60k | £66.77k | £51.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.