THE ASSOCIATION OF BRITISH DISPENSING OPTICIANS BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing grants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Teresa Holmes | Cadeirydd | 15 July 2020 |
|
|||||
Jill Umpleby | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Michael Jude Cody | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Sally Williams | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Keith Cavaye | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Heather Hows | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Lynda Matthias | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.85k | £11.39k | £12.03k | £12.33k | £10.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.70k | £14.88k | £9.18k | £6.61k | £5.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2024 | 253 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED OF 10TH OCTOBER 1962 AND SCHEME OF 21ST AUGUST 1989 as amended on 09 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PAY, APPLY OR APPROPRIATE THE WHOLE OF THE FUND TO RELIEVE AND ASSIST BY DONATION OR GRANTS NECESSITOUS PERSONS IN ALL OR ANY OF THE FOLLOWING CLASSES:- I) FORMER MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF DISPENSING OPTICIANS LTD; II) FORMER EMPLOYEES OF MEMBERS OF THE SAID ASSOCIATION WHO ARE ENGAGED IN OR CONNECTED WITH DISPENSING OPTICS; III) FORMER EMPLOYEES OF THE SAID ASSOCIATION; IV) FORMER EMPLOYEES OF THE GUILD OF BRITISH DISPENSING OPTICIANS. FOR FURTHER DETAILS SEE SCHEME OF 21ST AUGUST 1989
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ABDO College
Godmersham Park
Godmersham
Kent
CT4 7DT
- Ffôn:
- 01227733918
- E-bost:
- pavan@abdo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window