Hanes ariannol TRAVELLERS AID TRUST

Rhif yr elusen: 299463
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £33.57k £16.71k £11.97k £140.17k £115.27k
Cyfanswm gwariant £51.14k £80.02k £40.72k £153.06k £91.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A