ymddiriedolwyr THE NATIONAL GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 299509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN FREDERICK NELSON | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|
||||
Charles Sebag-Montefiore CBE | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Isabel Emo Capodilista | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
John Booth | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||
CAROLINE THOMSON | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|||||
Andrew Ross | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Nicholas Ritblat | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.