SUFFOLK MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To aid and improve the condition of those suffering from Multiple Sclerosis (MS), and those suffering other symptoms or conditions which may benefit from therapy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
- SUFFOLK M S THERAPY CENTRE (Enw gwaith)
- SUFFOLK OXYGEN THERAPY CENTRE (Enw gwaith)
- SUFFOLK FRIENDS OF ARMS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Mary Moxon | Cadeirydd | 20 June 2020 |
|
|
||||
Suzanne Lesley Lock | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Graham Fielding | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Roger Double | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Simon Anthony Glinos | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Alina Howlett | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Graham Peter Moxon | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH FLORENCE SIMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.62k | £99.55k | £98.12k | £150.62k | £140.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.75k | £97.35k | £81.94k | £114.45k | £129.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.22k | £800 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH APRIL 1988 AS AMENDED 27 JUNE 2007 as amended on 31 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) TO AID AND IMPROVE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREA OF BENEFIT THE CONDITION OF THOSE SUFFERING FROM (I) MULTIPLE SCLEROSIS OR (II) OTHER SYMPTOMS OR CONDITIONS WHO IN THE OPINION OF THEIR MEDICAL ADVISORS MAY BENEFIT FROM THERAPY WHICH IS AVAILABLE TO THOSE PERSONS SUFFERING FROM MULTIPLE SCLEROSIS, BY (A) BRINGING TOGETHER PERSONS SUFFERING FROM MULTIPLE SCLEROSIS AND PERSONS INTERESTED IN MULTIPLE SCLEROSIS; (B) PROVIDING ADVICE AND GUIDANCE AND MORAL AND PRACTICAL SUPPORT FOR THOSE SUFFERING FROM MULTIPLE SCLEROSIS; (C) BY PROVIDING THERAPY. 2 TO PROMOTE OR ASSIST BY WHATEVER CHARITABLE MEANS RESEARCH NECESSARY TO FIND THE CAUSE, CURE AND PREVENTION OF MULTIPLE SCLEROSIS AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
SUFFOLK, NORTH ESSEX, CAMBRIDGE AND SOUTH NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUFFOLK OXYGEN THERAPY CENTRE
UNIT 27
CLAYDON BUSINESS PARK
GREAT BLAKENHAM
IPSWICH
IP6 0NL
- Ffôn:
- 01473830359
- E-bost:
- TALK@SUFFOLKOXYGENTHERAPY.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window