Hanes ariannol CHRISTIAN CARE HOMES
Rhif yr elusen: 299522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.59m | £2.44m | £2.53m | £2.44m | £1.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.15m | £2.12m | £2.17m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.24m | £1.11m | £1.24m | £1.05m | £685.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.73k | £205.32k | £158.63k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.96k | £26.70k | £8.33k | £12.96k | £11.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.47m | £2.30m | £2.35m | £2.25m | £1.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £100.34k | £115.83k | £168.88k | £178.14k | £160.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | £2.14m | £2.11m | £2.16m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.13k | £3.20k | £4.01k | £10.09k | £9.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.60k | £12.34k | £12.09k | £13.21k | £13.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.13k | £3.20k | £4.01k | £10.09k | £9.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.