BRITISH ACCOUNTING AND FINANCE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of knowledge/understanding of accounting, finance and financial management, including: (i) the advancement of education in these areas (ii) the encouragement of research in these areas (iii) the promotion by means of conferences, discussion groups or otherwise, of closer relations among teachers, practitioners and others who are interested in the development of these areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 1988: Cofrestrwyd
- B A A (Enw gwaith)
- BRITISH ACCOUNTING ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Michael Peter Holland | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Joan Amanda Ballantine | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Robert Mark Protherough | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Ngan Duong Cao | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Collins Ntim | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Anita Krishnan | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
David Neil Marriott | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Suman Lodh | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.24k | £107.70k | £101.45k | £319.89k | £304.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £252.82k | £89.18k | £62.93k | £188.59k | £294.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/04/1998 AS AMENDED ON 17/04/2012 as amended on 10 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF ACCOUNTING, FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT INCLUDING: I. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCOUNTING, FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT; II. THE ENCOURAGEMENT OF RESEARCH IN ACCOUNTING, FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT; III. THE PROMOTION BY MEANS OF CONFERENCES, DISCUSSION GROUPS OR OTHERWISE OF CLOSER RELATIONS AMONG TEACHERS, ACCOUNTING PRACTITIONERS, FINANCE PRACTITIONERS, FINANCIAL MANAGEMENT PRACTITIONERS AND OTHERS WHO ARE INTERESTED IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING, FINANCE AND/OR FINANCIAL MANAGEMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lytchett House
Unit 13
Freeland Park
Wareham Road
Lytchett Matravers
POOLE
- Ffôn:
- +44 (0)1202 798537
- E-bost:
- admin@bafa.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window