THE WYMONDHAM HERITAGE SOCIETY

Rhif yr elusen: 299548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The society provides an accredited museum with interesting and changing displays of local interest. The society encourages interest in Wymondham past, present and future. Regular monthly meetings are held and a newsletter is published. The society seeks to protect the local environment and the town's conservation area is closely supervised.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £23,541
Cyfanswm gwariant: £18,182

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Medi 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WYMONDHAM HERITAGE MUSEUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kevin Leslie Hurn Cadeirydd 22 November 2018
WYMONDHAM COMMUNITY OUTREACH PROJECT CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Simon James Long Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Laura Justina Osadciw Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Sarah Rebecca Standley Ymddiriedolwr 17 March 2024
Dim ar gofnod
Janet Mary Benjafield Ymddiriedolwr 06 April 2023
Dim ar gofnod
Georgette Vale Ymddiriedolwr 24 November 2022
WYMONDHAM MUSIC EVENTS GROUP
Cofrestrwyd yn ddiweddar
WYMONDHAM CENTRAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
THE WYMONDHAM PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
WYMONDHAM AND ATTLEBOROUGH TALKING NEWSPAPER
Derbyniwyd: Ar amser
NORFOLK BADGER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Diana Margaret Grant Ymddiriedolwr 25 November 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SS MARY AND THOMAS OF CANTERBURY, WYMONDHAM WITH SILFIELD AND SPOONER ROW
Derbyniwyd: Ar amser
WYMONDHAM ABBEY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher James Grant Ymddiriedolwr 17 June 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SS MARY AND THOMAS OF CANTERBURY, WYMONDHAM WITH SILFIELD AND SPOONER ROW
Derbyniwyd: Ar amser
PAULINE ANNE CLARKE Ymddiriedolwr 24 November 2016
Dim ar gofnod
JANIS RAYNSFORD Ymddiriedolwr 01 October 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.21k £23.85k £12.42k £23.85k £23.54k
Cyfanswm gwariant £25.30k £23.88k £26.57k £20.70k £18.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £417 £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 20 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 06 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 08 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wymondham Heritage Museum
10 The Bridewell
Norwich Road
WYMONDHAM
Norfolk
NR18 0NS
Ffôn:
01953600205
Gwefan:

thewhs.org.uk