Hanes ariannol THE FORT PITT GRAMMAR SCHOOL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 299551
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/04/2011 08/04/2012 08/04/2013 08/04/2014 08/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.26k £1.92k £1.47k £1.31k £6.45k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A