Hanes ariannol THEATRE ALIBI

Rhif yr elusen: 299565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £388.26k £364.95k £360.11k £367.77k £251.98k
Cyfanswm gwariant £388.76k £358.06k £373.16k £435.08k £272.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £285.41k £261.40k £261.40k £261.40k £173.53k