Ymddiriedolwyr THE NINE MILE RIDE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 299592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emma Neudegg Cadeirydd 23 April 2024
Dim ar gofnod
Melissa Raubenheimer Ymddiriedolwr 19 July 2024
Dim ar gofnod
Iona Selby Ymddiriedolwr 10 July 2024
BARKHAM PRE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
louisa Barry Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Kelly Eccles Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Ann-Kristin Berendsen Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Kelley Richards Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod
Hollie Stockdale Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Stuart Lee Lewington Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Tim Hampton Ymddiriedolwr 15 January 2019
Dim ar gofnod