HENLEY ROYAL REGATTA CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In general terms, makes grants to organisations connected with the sport of rowing; primarily for the provision of facilities and resources to enable and encourage young persons receiving education or undergoing training in the UK, to row or to scull.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1988: Cofrestrwyd
- THE STEWARDS' CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR STEVE REDGRAVE CBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Adam Freeman-Pask | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Winckless | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
MR RC STANHOPE | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
CL BAILLIEU MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RC LESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.18k | £62.81k | £76.98k | £73.83k | £154.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.92k | £277.75k | £385.69k | £510.07k | £479.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH JUNE 1988 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES AND RESOURCES TO ENABLE ASSIST AND ENCOURAGE YOUNG PERSONS RECEIVING EDUCATION AT SCHOOLS UNIVERSITIES POLYTECHNICS COLLEGES OR SIMILAR ESTABLISHMENTS IN THE UNITED KINGDOM (AND INCLUDING ALSO YOUNG PERSONS UNDERGOING OTHER FORMS OF EDUCATION AND TRAINING IN THE UNITED KINGDOM) TO ROW OR TO SCULL THEREBY HELPING TO ENSURE THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PERSONS AS WELL AS TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS AND THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HENLEY ROYAL REGATTA HEADQUARTERS
HENLEY BRIDGE
HENLEY-ON-THAMES
RG9 2LY
- Ffôn:
- 01491572153
- E-bost:
- hrrtrust@hrr.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window