THE PROMETHEUS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Publication of philosophical works; running a platonic education programme from Gloucestershire; organising an annual conference from Gloucestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 03 Hydref 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JOHN ADDEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rosalind Diana Pulvermacher | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Robert Geoffrey Ball | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Miranda Justine Addey | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Dr Brendan Francis O'Byrne | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Dr Briony Jasmine Addey | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Dr Harold Adrian Stuart Tarrant | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|||||
James Clarke | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
Dr CRYSTAL JADE ADDEY PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRONWEN AVERIL FELICITY ADDEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.79k | £38.24k | £32.02k | £42.31k | £61.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.56k | £20.53k | £20.81k | £85.80k | £48.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30TH MAY 1986 AS AMENDED 3RD APRIL 1988 as amended on 14 Sep 2018 as amended on 14 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE TEACHING OF ALL SUBJECTS CONCOMITANT WITH A COMPREHENSIVE AND LIBERAL EDUCATION FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-DETERMINED RATIONAL INTEGRAL AND VERSATILE INDIVIDUALS EDUCATED IN ALL ASPECTS OF MAN'S ART SCIENCE PHILOSOPHY AND RELIGION.
Maes buddion
1. SOMERSET 2. NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Greenways
Lydney
GL15 5HY
- Ffôn:
- 01594 786235
- E-bost:
- info@prometheustrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window