CASSL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support and assist all members of the Society on all matters relating to their learning, training and professional development and on any other matters which affect them as student members of the Institute; To arrange professional, social and sporting events for members;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 1988: Cofrestrwyd
- CHARTERED ACCOUNTANTS STUDENTS SOCIETY OF LONDON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Husein Mohamedali Januwala | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Junting Jiang | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Aydin Bolton | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Krita Shah | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Zeying Yang | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.14k | £12.39k | £33.53k | £56.61k | £32.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.44k | £12.31k | £32.94k | £40.61k | £24.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4TH FEBRUARY 1986 AS AMENDED 23RD JUNE 1988
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE STUDENTS MEMBERS; 2. TO PROVIDE IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF THE STUDENT MEMBERS FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION, BEING FACILITIES (A) WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDITION OF LIFE BY ENABLING OR ASSISTING THEM TO PARTICIPATE IN INTELLECTUAL, SOCIAL AND OTHER ACTIVITIES CONNECTED WITH THEIR TRAINING TO BECOME CHARTERED ACCOUNTS; AND B) OF WHICH THEY HAVE NEED BY REASON OF THAT TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Institute of Chartered Accountants
in England &
Metropolitan House
4 Rillaton Walk
MILTON KEYNES
MK9 2FZ
- Ffôn:
- 01908248273
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window